:(公元1945~今),广西博白人。著名地方公务员。
永安乡乡长。1966年8月玉林专区师范中师毕业,1985年7月取得农业经济师任职资格。
1966年8月~1970年12月,任小学教师。1971年1月调入水鸣公社革委会任干部,搞新闻报道工作。
1972年1月~1978年9月,任博白县革委会政工组、宣传部干部。1977年被广西人民广播电台评为积极通讯员。
1984年8月当选为水鸣公社组织委员。1987年5月至1990年8月,任永安乡党委副书记兼组织委员,永安乡第九届人民代表大会常务主席。
1990年9月~1993年10月,任永安乡第十届人民政府乡长。
1993年11月~1999年12月,任永安乡第十一、十二届人民代表大会专职常务主席。先后十多次被县委、县政府、县人大评为优秀共产党员,先进工作者。